Igors rapoports
Web17 apr. 2013 · Īpašumu bez kredītlīdzekļiem iegādājas 1945. gadā dzimušais nekustamo īpašumu jomā pazīstamais uzņēmējs Igors Rapoports. 2009. gads 3,86 miljoni latu – SIA Harmony IN (vienīgā īpašniece – uzņēmēja Ināra Tetereva) iegādājās 1400 kvadrātmetrus lielu zemesgabalu ar pamatceltni K. Barona ielā 1. Web30 mei 2024 · Бизнесмены Александр Бабенко (Aleksandrs Babenko) и Игорь Рапопорт (Igors Rapoports) совместно владеют двумя фирмами - RE DEVELOPMENT и …
Igors rapoports
Did you know?
Web2 mrt. 2015 · Ķīlu ņēmusi AS ABLV Bank. Uzņēmums dibināts 2013. gadā un tā juridiskā adrese ir Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1. Kompānija nodarbojas ar dažādu … WebVolkinšteins Igors Voskobojevs Aleksandrs. 1983 Piešķirta inženiera kvalifikācija Alvaters Valdis Ābele Andris Bašķis Ainārs Bērziņš Gundars Būmanis Valts ... Rapoports Aleksandrs Salietis Aldis Silts Valdis Skutulis Agris Straume Ainārs Sviķekalns Vigo Šapiro Jakovs Vaselāns Dainis Vatažins Aleksejs Zauers Druvis.
WebIgors Rapoports 02/05/2016 – 15/06/2024 During the reporting period, the Council of the Bank elected anew on 15 June 2024 for the term of office from 15 June 2024 to 14 June 2024 as following: O ļegs Fi ļs, J ānis Kr īgers, J ānis Butkevi čs and Aivis Ronis, whereas Igors Rapoports ceased his duties on 15 June 2024. WebKas tas par kungu ar kuru Edgaram Jaunupam sarunājoties jāatstāj uz soliņa telefoni? ‼ ️Tas ir Jānis Rumkovskis, SIA Uniso līdzīpašnieks.Valsts iestāžu IT risinājumu …
Web25 mrt. 2010 · Managing director (SIA, “Igors Ludboržs certified auditor’s office”) October 1997 – September 2001 . Deputy Head of Internal Audit Department (Parex Bank) … WebRapoports ceased his duties on 15 June 2024. On 29 September 2024 the Council of the Bank elected for the term of office from 29 September 2024 to 28 September 2024 as …
Web26 jan. 2024 · Interesanti, ka Rapoports nav bijis saistīts tikai ar "ABLV Bank". Viņš kopš 2016. gada bijis arī "Signet" bankas akcionārs. Arī šajā bankā savulaik identificētas problēmas klientu transakciju uzraudzībā, bet pēc "ABLV Bank" likvidācijas "Signet" ir kļuvusi par likvidējamās "ABLV" atklātā ieguldījuma fonda līdzekļu turētāju.
WebThe Council will be lead by Oleg Fil, former Deputy Chairman of the Board. Janis Krigers and Igors Rapoports will continue to be the members of the Council. Due to the above changes, starting on 17th of October, the Bank’s Board consists of the following members: - Ernest Bernis, Chairman of the Board, Chief Executive Officer (CEO) financial sector initiative fund managementWebIgoram Rapoportam uzņēmumi reģistrēti tur pat, kur Gobzema birojs, zāļu karteļa ebreju flanga ēkā. Kargins un Rapoports arī ebreju izcelsmes. Rapoports bija Tambovas … financial sector in chinaWebABLV Bank, AS Vienotais reģ.Nr. 50003149401 Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija, LV-1010 www.ablv.com 2 Saturs Bankas vadības ziņojums 3 gst threshold limit for goodsWebSavukārt «Teks.lv» īpašnieki ir Igors Rapoports un Šveicē dzīvojošā Eiženija Fedorovski - pa 50% daļu. «Dienas Bizness» raksta, ka no 15.februāra mainīta arī «Ogres trikotāžas» vadība - amatu atstājis valdes priekšsēdētājs Aivars Veiss, bet viņa pienākumus pilda līdzšinējā valdes locekle Irīna Kiseļova. gst threshold invoice basisWeb23 mei 2024 · Tieši Jaunā Vienotība glabāja Latvijs stratēģiskās degvielas rezerves Putina (Tambovas mafijas) kompānijā Gunvor. Tieši Tambovas mafijas jubilejā sēdēja blakus viens otram cits Latvijas gudras tautas padomes līderis Igors Rapoports blakus Ivanam Haritonovam (kura darbību Latvijā piesedza NA līderi) un Ivanovs. financial sector initiative – fund managementWebKas tas par kungu ar kuru Edgaram Jaunupam sarunājoties jāatstāj uz soliņa telefoni? ‼ ️Tas ir Jānis Rumkovskis, SIA Uniso līdzīpašnieks.Valsts iestāžu IT risinājumu izstrādāji. Uzvar daudzu miljonu eiro vērtus iepirkumus. 👉🏼 “Uniso” ir regulārs VARAM pakļautībā esošās kapitālsabiedrības “Elektroniskie sakari” iepirkumu ieguvējs. financial sector economics helpWeb8 jun. 2012 · Lursoft izziņā redzams, ka trešdien amatu uzņēmuma padomē atstājis Igors Rapoports. Jāatzīmē, ka I. Rapoporta padomes priekšsēdētāja amatu tagad ieņem viņa bijušais kolēģis Aleksandrs Plotkins, kurš līdz 31. augustam ieņēma padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu. financial sector during recession